2018-11-12 10:38:01 新旅界 Jenny
原省人力资源和社会保障厅厅长戴允康为新组建的文化和旅游厅厅长。
新旅界讯 11月12日,新旅界(LvJieMedia)获悉,四川省文化和旅游厅正式挂牌成立。
根据党中央、国务院批准的《四川省机构改革方案》,四川省将省文化厅和省旅游发展委员会的职责整合,组建四川省文化和旅游厅,为省政府组成部门。四川省文物数量、等级、价值均居全国第一方阵,不可移动文物数量、国家一级博物馆数量居全国第三位,为发挥四川省文物资源丰富、优势独特、潜力巨大的优势,加快建设文化强省,省文物局将由在原文化厅挂牌设置调整为文化旅游厅副厅级的部门管理机构,同时挂牌。不再保留省文化厅、省旅游发展委员会。
另据“四川在线”消息,11月12日上午,重新组建的四川省文化和旅游厅召开干部大会,宣布领导班子成员任命。具体如下:
戴允康任四川省文化和旅游厅厅长、党组书记;
宋铭任四川省文化和旅游厅副厅长、党组成员;
王琼任四川省文化和旅游厅副厅长、党组成员;
杨健任四川省文化和旅游厅副厅长、党组成员;
赵红川任四川省文化和旅游厅副厅长;
王毅任四川省文化和旅游厅副厅长、省文物局局长、党组成员;
王勇任四川省文化和旅游厅副厅长(挂职);
张毅任四川省文化和旅游厅纪检监察组组长、党组成员;
严飒爽任四川省文化和旅游厅机关党委书记、党组成员;
游勇任四川省文化和旅游厅总规划师;
据公开资料,戴允康,四川仪陇人,中共党员,1964年8月生。今年11月3日,四川省十三届人大常委会第七次会议第二次全体会议决定任命戴允康为四川省文化和旅游厅厅长。此前,戴允康历任:
1982.08-1987.09 四川省仪陇县立山小学教师、副教导主任、教导主任(其间: 1984.09-1987.07南充教育学院汉语言文学专业函授专科学习)
1987.09-1989.09 四川省仪陇县文教局教育股科员
1989.09-1993.02 四川省仪陇县委办公室秘书科副科长、督办科科长(其间: 1989.09-1992.07西南师范大学行政管理专业函授本科学习)
1993.02-1994.10 四川省仪陇县经济体制改革委员会副主任
1994.10-1997.01 四川省南充市委组织部主任科员
1997.01-1999.06 四川省委组织部研究室主任科员(1998.08-1999.01借调中组部研究室工作)
1999.06-2001.09 四川省委组织部研究室副主任(其间:2000.04-2000.11借调中央“三讲”办公室综合组工作)
2001.09-2003.04 四川省委办公厅综合室副主任(正处级)
2003.04-2004.07 四川省委组织部研究室主任
2004.07-2006.11 四川省委组织部干部一处处长
2006.11-2009.10 四川省委组织部办公室主任(2006.09-2009.03西南财经大学工商行政管理专业研究生学习,获管理学硕士学位)
2009.10-2012.09 四川省委组织部秘书长兼办公室主任
2012.09-2016.03 四川省委组织部副部长
2016.03-2018.11四川省委组织部副部长,省人力资源和社会保障厅厅长、党组书记,省公务员局局长(兼)。
相关文章